南华生物医药股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨云 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2022-01-05至2024-12-28 | 68.81万 | - | 2022-01-06 |
林锋 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2024-04-24至2024-12-28 | 0.00 | - | 2024-04-25 |
曹海毅 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2021-12-29至2024-12-28 | 0.00 | - | 2021-12-30 |
赵亚青 | 独立董事 | - | 男 | 55 | 2021-12-29至2024-12-28 | 9.600万 | - | 2021-12-30 |
醋卫华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2018-08-08至2024-12-28 | 9.600万 | - | 2021-12-30 |
陈元 | 董事 | 博士 | 男 | 43 | 2021-12-29至2024-12-28 | 0.00 | - | 2021-12-30 |
游昌乔 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2021-12-29至2024-12-28 | 110.9万 | - | 2022-01-06 |
邱健 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 52 | 2022-01-05至2024-12-28 | 0.00 | - | 2022-01-06 |
申晨 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2018-08-08至2024-12-28 | 9.600万 | - | 2021-12-30 |
颜峰 | 职工监事 | 博士 | 男 | 42 | 2022-03-09至2024-12-28 | 34.75万 | - | 2022-03-10 |
林鹏彬 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 51 | 2018-08-08至2024-12-28 | 69.78万 | - | 2022-01-06 |
粟亮 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2022-02-11至2024-12-28 | 52.46万 | - | 2022-04-02 |
刘爱龙 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2022-04-01至2024-12-28 | 68.40万 | - | 2022-04-02 |
陈勇 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2018-08-08至2024-12-28 | 69.82万 | - | 2022-01-06 |
评论
南华期货股份有限公司
南华期货股份有限公司(曾用名:南华期货有限公司),成立于1996年,横店集团成员,位于浙江省杭州市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。企业注册资本61006.5893万人民币,超过了94%的浙江省同
南华期货股份有限公司
0
山东未名生物医药股份有限公司
山东未名生物医药股份有限公司(曾用名:淄博万昌科技股份有限公司),成立于2000年,未名医药成员,位于山东省淄博市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本65973.5586万人
山东未名生物医药股份有限公司
0
上海奥博生物医药股份有限公司
一般项目:从事生物技术、医药技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广;医学研究和试验发展;专用化学产品销售(不含危险化学品);工业酶制剂研发;货物进出口;技术进出口。
上海奥博生物医药股份有限公司
0
海尔施生物医药股份有限公司
海尔施生物医药股份有限公司(曾用名:宁波海尔施进出口有限公司),成立于1998年,海尔施成员,位于浙江省宁波市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本20700万人民币,超过了99%的浙江省同行,
海尔施生物医药股份有限公司
0
浙江花园生物医药股份有限公司
浙江花园生物医药股份有限公司(曾用名:浙江花园生物高科股份有限公司),成立于2000年,花园集团成员,位于浙江省金华市,是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本55100.7557万人民币,超过
浙江花园生物医药股份有限公司
0