深圳市索菱实业股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛家方 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2019-12-25至2025-12-27 | 281.4万 | 180万 | 2022-12-29 |
萧行杰 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 51 | 2019-12-25至2025-12-27 | 0.00 | 1000 | 2022-12-29 |
樊庆峰 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2022-03-29至2025-12-27 | 0.00 | - | 2022-12-29 |
向明 | 副总裁 | 本科 | 男 | 43 | 2023-11-22至2025-12-27 | 150.8万 | 54万 | 2023-11-23 |
易建国 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-11-22至2025-12-27 | 165.7万 | 8万 | 2023-11-23 |
于英俊 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 40 | 2023-11-22至2025-12-27 | 54.81万 | 70万 | 2023-11-23 |
仝小民 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-03-09至2025-12-27 | 9.200万 | - | 2022-12-29 |
李明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-01-14至2025-12-27 | 9.200万 | - | 2022-12-29 |
蔡新辉 | 董事,财务负责人 | 本科 | 男 | 36 | 2020-07-28至2025-12-27 | 81.08万 | 41.33万 | 2022-12-29 |
黄洁蓉 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 27 | 2022-12-28至2025-12-27 | 21.34万 | - | 2022-12-29 |
张树强 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2022-12-28至2025-12-27 | 24.71万 | - | 2022-12-29 |
黄青青 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-12-28至2025-12-27 | 31.25万 | - | 2022-12-29 |
白新平 | 总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-11-22至2025-12-27 | 159.2万 | 140万 | 2023-11-23 |
凌志云 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2020-07-09至2025-12-27 | 73.20万 | - | 2022-12-29 |
评论
深圳市索菱实业股份有限公司
深圳市索菱实业股份有限公司(曾用名:深圳市索菱实业有限公司),成立于1997年,建华供应链集团成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本84350.8
深圳市索菱实业股份有限公司
0
深圳市索菱投资有限公司
统一社会信用代码91440300359314559C法定代表人盛家方注册资本10000万人民币成立日期2015-11-12企业类型有限责任公司(法人独资)登记状态存续工商注册号440301114343
深圳市索菱投资有限公司
0
辽宁索菱实业有限公司
统一社会信用代码91210112MA0P49U667法定代表人张强注册资本4250万人民币成立日期2016-01-06企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号210112000094677营业期
辽宁索菱实业有限公司
0
深圳市索菱通信技术有限公司
一般经营项目是:从事无线充电的方案设计、产品开发及应用,高铁及地铁LCU逻辑控制系统研发,人脸识别系统研发,数据网络通信技术、信息系统、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;计算机网络设备、电
深圳市索菱通信技术有限公司
0
浙江菱化实业股份有限公司
统一社会信用代码913305001469317481法定代表人黄红亮注册资本5900万人民币成立日期1999-10-09企业类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)人员规模20-99人登记状态存续
浙江菱化实业股份有限公司
0
索菱SOLING
成立于1997年,专业从事CID系统的研发、生产、销售,向客户提供专业车联网服务的技术型企业,拥有索莱特/DHD/索菱SOLING/妙士酷等自主研发品牌深圳市索菱实业股份有限公司创建于1997年,是一
索菱SOLING
0