广西鑫海药业连锁股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑晓 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 60 | 2015-12-04至2025-07-14 | - | 850万 | 2022-07-15 |
李晓东 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 男 | 61 | 2015-12-04至2025-07-14 | - | - | 2022-07-15 |
王学智 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2017-12-12至2025-07-14 | - | - | 2022-07-15 |
余晰 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 60 | 2015-12-04至2025-07-14 | - | 70万 | 2022-07-15 |
郑萍 | 董事 | 本科 | 女 | 68 | 2015-12-04至2025-07-14 | 0.00 | 21万 | 2022-07-15 |
温景媚 | 监事会主席 | - | 女 | 45 | 2015-12-04至2025-07-14 | - | - | 2022-07-15 |
余翼 | 监事 | 本科 | 男 | 55 | 2022-07-15至2025-07-14 | 0.00 | 16万 | 2022-07-15 |
邓朝玲 | 职工监事 | - | 女 | 50 | 2019-05-15至2025-07-14 | - | - | 2022-07-15 |
陈艳 | 副总经理 | 大专 | 女 | 48 | 2015-12-04至2025-07-14 | - | - | 2022-07-15 |
评论