山东泡宝网络科技股份有限公司主要成员
一共
3个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王强 | 总经理 | - | - | - | 2017-01-24至今 | - | - | 2017-01-24 |
李家强 | 副总经理 | 中专 | 男 | 44 | 2014-07-25至今 | - | - | 2014-09-03 |
方绪韩 | 副总经理 | 大专 | 男 | 37 | 2014-07-25至今 | - | - | 2014-09-03 |
评论