上海新华传媒股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡明华 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2024-05-13至2026-09-12 | - | - | 2024-05-14 |
李翔 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-09-13至2026-09-12 | 0.00 | - | 2023-09-14 |
王晓东 | 副董事长,董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-09-13至2026-09-12 | 0.00 | - | 2023-09-14 |
刘航 | 董事,总裁,财务负责人 | 硕士 | 男 | 55 | 2017-06-16至2026-09-12 | 105.3万 | 9.336万 | 2023-09-14 |
陈榕 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-04-27至2026-09-12 | 84.75万 | - | 2023-09-14 |
岳昕 | 副总裁 | 硕士 | 女 | 50 | 2017-08-17至2026-09-12 | 82.63万 | - | 2023-09-14 |
李鹏程 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-07-09至2026-09-12 | 90.75万 | - | 2023-09-14 |
戴丽 | 董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2023-09-13至2026-09-12 | 0.00 | - | 2023-09-14 |
戴寅 | 董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2023-09-13至2026-09-12 | 0.00 | - | 2023-09-14 |
周钧明 | 独立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2023-09-13至2026-09-12 | 3.600万 | - | 2023-09-14 |
袁华刚 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-10-28至2026-09-12 | 8.610万 | - | 2023-09-14 |
钱翊樑 | 独立董事 | 本科 | 男 | 68 | 2020-10-28至2026-09-12 | 8.610万 | - | 2023-09-14 |
吕晓慧 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 55 | 2024-05-13至2026-09-12 | - | - | 2024-05-14 |
陈贤 | 监事 | 硕士 | 女 | 49 | 2014-07-15至2026-09-12 | 0.00 | - | 2023-09-14 |
施琼文 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2023-04-13至2026-09-12 | 29.04万 | - | 2023-09-09 |
唐莉娜 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 47 | 2023-04-27至2026-09-12 | 56.26万 | - | 2023-09-14 |
评论
上海新华传媒股份有限公司
上海新华传媒股份有限公司(曾用名:华联超市股份有限公司),成立于1992年,上海绿地资产成员,位于上海市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本104488.785万人民币,超过了99%的上海市同
上海新华传媒股份有限公司
0
上海新华传媒电子商务有限公司
统一社会信用代码91310112680978634T法定代表人朱伟注册资本10000万人民币成立日期2008-10-15企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态
上海新华传媒电子商务有限公司
0
新华传媒
成立于1992年,上海报业集团旗下,业务涵盖图书发行、报刊经营、广告代理、电子商务及传媒投资等板块的综合性传媒类上市公司新华传媒是横跨图书发行和报刊经营两大领域、国内较早实现上市的国有出版传媒类企业,
新华传媒
0
浙江新华移动传媒股份有限公司
许可项目:广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务;网络文化经营;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
浙江新华移动传媒股份有限公司
0
上海新华传媒资产管理有限公司
统一社会信用代码91310112690124165E法定代表人刘航注册资本5000万人民币成立日期2009-06-03企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号3101
上海新华传媒资产管理有限公司
0