浙江天宏锂电股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都伟云 | 董事长,董事,总经理 | 中专 | 男 | 50 | 2018-06-09 至 2024-07-05 | 26.29万 | 1188万 | 2022-06-23 |
都永斌 | 独立董事 | 本科 | 男 | 48 | 2021-12-30 至 2024-07-05 | 4.500万 | - | 2022-06-23 |
凌国强 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-12-30 至 2024-07-05 | 4.500万 | - | 2022-06-23 |
许志国 | 独立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2021-12-30 至 2024-07-05 | 4.500万 | - | 2022-06-23 |
钱旭 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2018-06-09 至 2024-07-05 | 22.23万 | 973.6万 | 2022-06-23 |
周新芳 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 62 | 2018-06-09 至 2024-07-05 | 21.85万 | 1188万 | 2022-06-23 |
周志伟 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2018-06-09 至 2024-07-05 | 9.540万 | 1188万 | 2022-06-23 |
许云峰 | 董事 | 大专 | 男 | 37 | 2018-06-09 至 2024-07-05 | 16.61万 | 51.05万 | 2022-06-23 |
蒋小宝 | 监事会主席 | 初中 | 女 | 56 | 2019-09-12 至 2024-07-05 | 10.60万 | - | 2022-06-23 |
董明 | 监事 | 大专 | 男 | 38 | 2018-06-09 至 2024-07-05 | 16.30万 | 66.36万 | 2022-06-23 |
杨方美 | 职工监事 | 初中 | 女 | 46 | 2018-06-09 至 2024-07-05 | 7.950万 | - | 2022-06-23 |
凌卫星 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 61 | 2021-01-22 至 2024-07-05 | 26.94万 | - | 2022-06-23 |
徐雪明 | 副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2018-12-01 至 2024-07-05 | 36.48万 | - | 2022-06-23 |
评论
浙江天宏锂电股份有限公司
浙江天宏锂电股份有限公司(曾用名:长兴天宏锂电科技有限公司),成立于2015年,位于浙江省湖州市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本10265.0665万人民币,实缴资本1337
浙江天宏锂电股份有限公司
0
浙江天伟生物科技股份有限公司
浙江天伟生物科技股份有限公司(曾用名:浙江天伟生化工程有限公司),成立于2002年,位于浙江省绍兴市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本1961.0001万人民币,超过了91%的浙江省
浙江天伟生物科技股份有限公司
0
浙江天铁实业股份有限公司
浙江天铁实业股份有限公司(曾用名:浙江天铁实业有限公司),成立于2003年,天铁股份成员,位于浙江省台州市,是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本109141.9717万人民币,超过了9
浙江天铁实业股份有限公司
0
浙江天洁磁性材料股份有限公司
统一社会信用代码91330600666180415G法定代表人边建光注册资本10000万人民币成立日期2007-08-31企业类型其他股份有限公司(非上市)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号3
浙江天洁磁性材料股份有限公司
0