万向钱潮股份公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倪频 | 董事长,执行董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2022-03-29至2026-08-27 | 100.0万 | - | 2023-08-29 |
潘文标 | 副董事长,执行董事,副总经理 | 大专 | 男 | 67 | 2023-08-28至2026-08-27 | 450.0万 | 1.344万 | 2023-08-29 |
易颜新 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-01-31至2026-08-27 | 12.00万 | - | 2023-08-29 |
陈劲 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-01-31至2026-08-27 | 12.00万 | - | 2023-08-29 |
许力先 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-05-07至2026-08-27 | - | - | 2024-05-08 |
李凡群 | 董事 | 博士 | 男 | 43 | 2022-04-28至2026-08-27 | 0.00 | - | 2023-08-29 |
许小建 | 执行董事,财务负责人 | 大专 | 男 | 57 | 2023-08-28至2026-08-27 | 120.0万 | - | 2024-04-30 |
沈志军 | 董事 | 大专 | 男 | 54 | 2020-02-11至2026-08-27 | 0.00 | - | 2023-08-29 |
潘斌 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2020-02-11至2024-05-07 | 12.00万 | - | 2024-05-08 |
杨正纯 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2021-05-18至2026-08-27 | 0.00 | - | 2023-08-29 |
鲁伟鼎 | 监事长 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-04-28至2026-08-27 | 0.00 | - | 2023-08-29 |
高琦 | 监事 | 硕士 | 男 | 56 | 2020-02-11至2026-08-27 | 0.00 | - | 2023-08-29 |
赵海刚 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2023-08-28至2026-08-27 | 49.00万 | - | 2023-08-29 |
李波 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-08-28至2026-08-27 | 32.00万 | 3300 | 2023-08-29 |
朱振丹 | 职工监事 | 本科 | 女 | 29 | 2023-08-28至2026-08-27 | 30.00万 | - | 2023-08-29 |
李平一 | 总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2013-08-26至2026-08-27 | 300.0万 | - | 2023-08-29 |
顾福祥 | 副总经理 | - | 男 | 63 | 2013-09-18至今 | 32.79万 | - | 2020-02-12 |
汤江平 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-02-11至今 | 5.280万 | 14.62万 | 2020-02-12 |
闻超 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 39 | 2023-10-30至2026-08-27 | 98.00万 | - | 2023-10-31 |
评论