哈慈股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李东涛 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2013-06-23至今 | 0.00 | - | 2013-06-24 |
程云舟 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2013-06-23至今 | 0.00 | - | 2013-06-27 |
郭泽鹏 | 董事,总经理,董事会秘书 | 本科 | 男 | 57 | 2005-12-31至今 | - | - | 2014-04-23 |
陈喜斌 | 董事 | - | - | - | 2013-06-23至今 | 0.00 | - | 2013-06-24 |
王子谦 | 董事 | - | - | - | 2013-06-23至今 | 0.00 | - | 2013-06-24 |
郭晓宇 | 监事 | - | - | - | 2013-06-23至今 | - | - | 2013-06-24 |
谢国惠 | 职工监事 | 本科 | 女 | 57 | 2013-06-26至今 | - | - | 2013-06-27 |
毛如松 | 监事会召集人 | 本科 | 男 | 71 | 2013-06-23至今 | 0.00 | - | 2013-06-24 |
刘丽荣 | 财务负责人 | - | 女 | 68 | 2013-06-23至今 | - | - | 2013-06-24 |
王清瑞 | 执行总裁 | 博士 | 男 | 63 | 2005-06-16至今 | - | - | 2005-06-16 |
刘灿生 | 执行总裁 | - | 男 | 79 | 2003-03-14至今 | - | - | 2003-03-14 |
邱维 | 执行总裁 | 大专 | 男 | 68 | 2004-04-21至今 | - | - | 2004-04-21 |
于广和 | 执行总裁 | 大专 | 男 | 76 | 2004-04-21至今 | - | - | 2004-04-21 |
评论
宁波慈星股份有限公司
宁波慈星股份有限公司(曾用名:宁波市裕人针织机械有限公司),成立于2003年,宁波裕人智慧科技集团成员,位于浙江省宁波市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本78780
宁波慈星股份有限公司
0
慈文传媒股份有限公司
慈文传媒股份有限公司(曾用名:浙江禾欣实业集团股份有限公司),成立于1998年,江西省出版传媒集团成员,位于江西省南昌市,是一家以从事广播、电视、电影和录音制作业为主的企业。企业注册资本47494.9
慈文传媒股份有限公司
0
兰州佛慈制药股份有限公司
许可项目:药品生产;医用口罩生产;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
兰州佛慈制药股份有限公司
0
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司(曾用名:秦皇岛康正食品工业有限公司),成立于1998年,位于河北省秦皇岛市,是一家以从事食品制造业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了94%的河北省同行,实缴
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司
0
广州广哈通信股份有限公司
广州广哈通信股份有限公司(曾用名:广州广哈通信有限公司),成立于1995年,广州数字科技集团成员,位于广东省广州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本24917.06
广州广哈通信股份有限公司
0