云赛智联股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金刚 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2015-09-14至2026-05-18 | - | - | 2023-05-20 |
徐珏 | 董事 | 硕士 | 女 | 49 | 2020-06-18至2026-05-18 | - | - | 2023-05-20 |
封松林 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-06-18至2026-05-18 | 12.00万 | - | 2023-05-20 |
董剑萍 | 独立董事 | 本科 | 女 | 50 | 2020-06-18至2026-05-18 | 12.00万 | - | 2023-05-20 |
李远勤 | 独立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2020-06-18至2026-05-18 | 12.00万 | - | 2023-05-20 |
乔艳君 | 职工董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 47 | 2022-08-03至2026-05-18 | 57.11万 | - | 2023-05-20 |
翁峻青 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2015-09-14至2026-05-18 | 71.15万 | - | 2023-05-20 |
朱晓东 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-06-18至2026-05-18 | - | - | 2023-05-20 |
景耀生 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2022-05-18至2026-05-18 | 48.06万 | - | 2023-05-20 |
倪三花 | 职工监事 | 本科 | 女 | 51 | 2017-04-13至2026-05-18 | 39.82万 | - | 2023-05-20 |
赵海鸿 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-12-18至2026-05-18 | 66.08万 | - | 2023-05-20 |
张杏兴 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 57 | 2015-04-16至2026-05-18 | 51.20万 | - | 2023-05-20 |
唐青 | 总会计师 | 本科 | 女 | 51 | 2019-04-22至2026-05-18 | 56.17万 | - | 2023-05-20 |
评论