北京华索科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭力 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 62 | 2012-11-09至2024-11-17 | - | 2372万 | 2021-12-01 |
郭龙 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2012-11-09至2024-11-17 | 0.00 | 364.2万 | 2021-11-22 |
冯涛 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2012-11-09至2024-11-17 | - | 156.4万 | 2021-12-01 |
郭蕾 | 董事,财务总监 | 大专 | 女 | 60 | 2012-11-09至2024-11-17 | - | 1060万 | 2021-12-01 |
牛立群 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2012-11-09至2024-11-17 | - | 930.9万 | 2021-12-01 |
李思妍 | 董事 | 硕士 | 女 | 37 | 2012-11-09至2024-11-17 | 0.00 | 539.6万 | 2021-11-22 |
马先锋 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2016-12-19至2024-11-17 | 0.00 | - | 2021-11-22 |
顾一鸣 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 47 | 2015-11-25至2024-11-17 | - | - | 2021-11-22 |
程成 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2021-11-18至2024-11-17 | - | - | 2021-11-22 |
唐彦军 | 监事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-11-18至2024-11-17 | - | - | 2021-11-22 |
周建文 | 营销总监 | 大专 | 男 | 53 | 2021-11-29至2024-11-17 | - | - | 2021-12-01 |
李霖 | 研发总监 | 本科 | 男 | 55 | 2012-11-09至2024-11-17 | - | - | 2021-12-01 |
周志坚 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 64 | 2018-11-22至2024-11-17 | - | - | 2021-12-01 |
施建明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2012-11-09至2024-11-17 | - | - | 2021-12-01 |
评论
北京华信泰科技股份有限公司
研究、开发电子通信及电子信息工程技术;电子通信及电子信息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询;委托生产电子产品、通信设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件;销售电子产品、通讯设备、广播电视设备;
北京华信泰科技股份有限公司
0
北京华科仪科技股份有限公司
北京华科仪科技股份有限公司(曾用名:北京华科仪电力仪表研究所),成立于1995年,华科仪成员,位于北京市,是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本5160万人民币,超过了93%的北京市同行,
北京华科仪科技股份有限公司
0
北京华芯数据科技股份有限公司
别称北京普瑞塞特物联科技股份有限公司地址北京市/密云区/鼓楼街道/鼓楼东大街3号山水大厦3层313室579云创谷经济开发中心集中办公区股东信息对外投资2个历史对外投资2个公司名称北京华芯数据科技股份有
北京华芯数据科技股份有限公司
0