北京理想传媒股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李响 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2015-06-16至2024-07-01 | - | 630.4万 | 2021-07-05 |
张景琴 | 董事,董事会秘书 | 中专 | 女 | 70 | 2015-06-16至2024-07-01 | 0.00 | 133万 | 2021-07-05 |
李宗根 | 董事 | 高中 | 男 | 61 | 2015-06-16至2024-07-01 | 0.00 | 76.02万 | 2021-07-05 |
张钰茜 | 董事 | 中专 | 女 | 41 | 2015-11-29至2024-07-01 | - | - | 2021-07-05 |
孙冠明 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-01-04至2024-07-01 | 0.00 | - | 2021-07-05 |
赵振奇 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 40 | 2015-06-16至2024-07-01 | - | - | 2021-07-05 |
高唯 | 监事 | 本科 | 女 | 35 | 2021-07-02至2024-07-01 | - | - | 2021-07-05 |
王雪茜 | 监事 | 本科 | 女 | 38 | 2021-07-02至2024-07-01 | - | - | 2021-07-05 |
李丹 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 34 | 2023-02-06至2024-07-01 | - | - | 2023-02-08 |
评论
北京理想传媒股份有限公司
北京理想传媒股份有限公司(曾用名:理想天齐国际文化传媒(北京)有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事广播、电视、电影和录音制作业为主的企业。企业注册资本1000.2万人民币,超过了86
北京理想传媒股份有限公司
0
理想传媒
理想传媒确立了七巧板形态多元化营运模式,将传统业务与互联网创新思维融合,成为互联网新娱乐时代产业创新的标杆企业。其中囊括:大型活动策划与运营:大型演出、节庆、赛事及会展论坛等活动的整体运营与策划执行娱
理想传媒
0
北京光线传媒股份有限公司
管理团队
1、王长田――光线传媒创始人、董事长、总裁
拥有十年以上传统媒体与新媒体领域的管理经验
1998年创建光线传媒。
复旦大学新闻学学士学位
北京市政协委员、北京市工商联副会长
首都广播电视制作业协会副会长
被《中国青年》杂志评为“可能影响21世纪中国的100个青年
北京光线传媒股份有限公司
0
北京金色池塘传媒股份有限公司
北京金色池塘传媒股份有限公司(曾用名:北京金色池塘影视文化有限公司),成立于1996年,天正汇金成员,位于北京市,是一家以从事广播、电视、电影和录音制作业为主的企业。企业注册资本8182.6185万人
北京金色池塘传媒股份有限公司
0
城市理想(北京)文化投资股份有限公司
城市理想(北京)文化投资股份有限公司(曾用名:城市理想(北京)文化投资有限公司),成立于2005年,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本1243万人民币,超过了87%的北京市同行
城市理想(北京)文化投资股份有限公司
0