深圳市品尚汇酒业集团股份公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张辉军 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 49 | 2015-06-04至今 | - | 1554万 | 2018-05-25 |
魏永佳 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2017-12-29至今 | - | - | 2018-05-25 |
刘朝晨 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2015-06-04至今 | 0.00 | - | 2018-05-25 |
张一巍 | 董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2015-06-04至今 | 0.00 | - | 2018-05-25 |
乔广磊 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2015-06-04至今 | - | 973.4万 | 2018-05-25 |
伍彩燕 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 36 | 2015-06-04至今 | - | - | 2018-05-10 |
赵甦 | 监事 | 博士 | 女 | 61 | 2015-06-04至今 | 0.00 | - | 2018-05-25 |
曾峥 | 监事 | 硕士 | 男 | 49 | 2015-06-04至今 | 0.00 | - | 2018-05-25 |
李芸娇 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 50 | 2015-06-04至今 | - | - | 2015-09-29 |
评论