上海姚记科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚朔斌 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2018-12-07 至 2026-05-10 | 300.0万 | 7051万 | 2023-05-13 |
姚硕榆 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2018-07-12 至 2026-05-10 | 220.0万 | 3404万 | 2023-05-13 |
李世刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2020-05-18 至 2026-05-10 | 9.600万 | - | 2023-05-12 |
陈琳 | 独立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2020-05-18 至 2026-05-10 | 9.600万 | - | 2023-05-12 |
梁美锋 | 董事,副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 41 | 2023-05-11 至 2026-05-10 | 145.0万 | 12.44万 | 2023-05-13 |
卢聪 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 33 | 2023-05-11 至 2026-05-10 | 53.90万 | - | 2023-05-13 |
江英 | 独立董事 | 本科 | 女 | 48 | 2023-05-11 至 2026-05-10 | 6.400万 | - | 2023-05-12 |
王琴芳 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 56 | 2020-05-18 至 2026-05-10 | 23.01万 | - | 2023-05-13 |
卞国华 | 监事 | 中专 | 男 | 56 | 2011-05-30 至 2026-05-10 | 39.33万 | - | 2023-05-12 |
蒋钰莹 | 监事 | 大专 | 女 | 30 | 2020-05-18 至 2026-05-10 | 16.12万 | - | 2023-05-12 |
评论