重庆软岛科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯剑秋 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-01-04至2024-10-10 | - | - | 2024-01-04 |
朱福旺 | 董事 | - | 男 | 46 | 2015-09-02至2024-10-10 | - | 1101万 | 2021-10-12 |
王娟 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 女 | 39 | 2018-07-09至2024-10-10 | - | - | 2021-10-12 |
李正淑 | 董事,财务总监 | - | 女 | 61 | 2015-09-02至2024-10-10 | - | - | 2021-10-12 |
黄捷 | 董事 | - | 男 | 51 | 2015-09-02至2024-10-10 | 0.00 | - | 2021-10-12 |
张杨 | 监事会主席 | - | 女 | 41 | 2015-09-02至2024-10-10 | - | - | 2021-10-12 |
李军 | 监事 | - | 男 | 43 | 2015-09-02至2024-10-10 | - | - | 2021-10-12 |
曹军黎 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2018-09-13至2024-10-10 | - | - | 2021-09-24 |
刘昊东 | 总经理 | 硕士 | 男 | 37 | 2023-12-14至2024-10-10 | - | - | 2023-12-18 |
评论