西安爱科赛博电气股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白小青 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 1996-01-19至2027-05-19 | 94.85万 | 1318万 | 2024-05-21 |
张建荣 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2019-05-01至2027-05-19 | 82.08万 | 116.5万 | 2024-05-21 |
李辉 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 58 | 2012-04-01至2027-05-19 | 60.12万 | 313万 | 2024-05-21 |
朱洪达 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2020-07-01至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
左歌 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2020-09-01至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
肖湘宁 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 71 | 2020-06-29至2027-05-19 | 6.390万 | - | 2024-05-21 |
陈俊 | 独立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-06-10至2027-05-19 | 6.390万 | - | 2024-05-21 |
李春龙 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 47 | 2024-05-20至2027-05-19 | 104.4万 | 116.5万 | 2024-05-21 |
康锐 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
冯广义 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-09-01至2027-05-19 | 62.13万 | 37.82万 | 2024-05-21 |
陈吟 | 监事 | 本科 | 女 | 38 | 2020-09-01至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
郭湘华 | 职工监事 | 本科 | 女 | 51 | 2017-09-01至2027-05-19 | 32.00万 | - | 2024-04-27 |
苏红梅 | 财务总监 | 本科 | 女 | 51 | 2012-01-01至2027-05-19 | 62.83万 | 196万 | 2024-05-21 |
高鹏 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-06-10至2027-05-19 | 65.25万 | 37.82万 | 2024-05-21 |
韩敏 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 43 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
康丽丽 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 38 | 2024-01-08至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
评论