天音通信控股股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄绍文 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 57 | 2011-12-07至2024-11-25 | 496.3万 | 40.66万 | 2021-12-02 |
王新利 | 副董事长,董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-12-01至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-12-02 |
邹俊 | 董事 | 博士 | 男 | 53 | 2021-11-26至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-11-27 |
詹伟哉 | 董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-11-26至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-11-27 |
王汉华 | 董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-05-22至2024-11-25 | 0.00 | - | 2021-11-27 |
熊明华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2018-09-14至2024-11-25 | 12.00万 | - | 2021-11-27 |
陈玉明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2018-09-14至2024-11-25 | 12.00万 | - | 2021-11-27 |
肖幼美 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 69 | 2018-09-14至2024-11-25 | 12.00万 | - | 2021-11-27 |
熊政平 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-02-27至2024-11-25 | 0.00 | - | 2023-02-28 |
冯经亮 | 监事 | 本科 | 男 | 51 | 2014-12-26至2024-11-25 | 131.5万 | - | 2021-11-27 |
余飞 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 49 | 2014-12-26至2024-11-25 | 45.91万 | - | 2021-11-27 |
陈力 | 监事会召集人 | 本科 | 男 | 60 | 2018-09-14至2024-11-25 | 165.5万 | - | 2021-12-02 |
陈学同 | 副总经理,财务总监 | 博士 | 男 | 53 | 2020-05-09至2024-11-25 | 154.9万 | - | 2021-12-02 |
刘彦 | 总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2020-05-09至2024-11-25 | 538.9万 | 47.92万 | 2021-12-02 |
易江南 | 副总经理 | 博士 | 男 | 54 | 2013-07-19至2024-11-25 | 222.5万 | 16.01万 | 2021-12-02 |
孙海龙 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 48 | 2014-08-25至2024-11-25 | 158.4万 | 35.3万 | 2021-12-02 |
评论
天音通信控股股份有限公司
天音通信控股股份有限公司(曾用名:江西赣南果业股份有限公司),成立于1997年,深圳投控网成员,位于江西省赣州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本102510.04
天音通信控股股份有限公司
0
天音通信控股股份有限公司
企业简介
天音通信控股股份有限公司于1997年在深圳证券交易所上市,股票代码为000829,天音控股经过二十多年的发展,现已发展成为集手机分销、彩票、移动互联网、移动转售等业务为一体的大型集团化公司。2004年开始进入中国企业500强。
天音控股聚焦产业互联网战略,坚持以手机分销为核心,以彩
天音通信控股股份有限公司
0