新疆天润乳业股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘让 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2013-12-09至2026-02-13 | 75.86万 | - | 2023-02-15 |
张列兵 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2022-08-10至2026-02-13 | 6.000万 | - | 2023-02-15 |
曹旭 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-02-14至2026-02-13 | 0.00 | - | 2023-02-15 |
胡刚 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2013-12-09至2026-02-13 | 81.86万 | - | 2023-02-15 |
冯育菠 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2018-08-06至2026-02-13 | 65.46万 | - | 2023-02-15 |
王慧玲 | 董事,副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 52 | 2013-12-09至2026-02-13 | 64.88万 | - | 2023-02-15 |
康莹 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2020-02-13至2026-02-13 | 6.000万 | - | 2023-02-15 |
龚巧莉 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2020-02-13至2026-02-13 | 6.000万 | - | 2023-02-15 |
邵惠玲 | 董事 | 本科 | 女 | 52 | 2017-01-25至2026-02-13 | 0.00 | - | 2023-02-15 |
李强 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-02-14至2026-02-13 | 0.00 | - | 2023-02-15 |
王强 | 监事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-02-14至2026-02-13 | 58.40万 | - | 2023-02-15 |
易志红 | 职工监事 | 本科 | 女 | 50 | 2023-02-14至2026-02-13 | 28.35万 | - | 2023-02-15 |
王军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2018-03-26至2026-02-13 | 60.94万 | - | 2023-02-15 |
周建国 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2015-12-22至2026-02-13 | 60.52万 | - | 2023-02-15 |
尤宏 | 副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2015-12-22至2026-02-13 | 63.81万 | - | 2023-02-15 |
刘朋龙 | 总工程师 | 本科 | 男 | 49 | 2014-09-29至2026-02-13 | 63.78万 | - | 2023-02-15 |
评论