广东三浦车库股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏农 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2016-02-28至2025-02-15 | - | 1817万 | 2022-03-03 |
黎嘉殷 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2016-02-28至2025-02-15 | - | 60.1万 | 2022-03-03 |
龚武 | 董事 | 大专 | 男 | 49 | 2018-06-02至2025-02-15 | 0.00 | 1215万 | 2022-02-16 |
梁耀文 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2016-02-28至2025-02-15 | 0.00 | 410万 | 2022-02-16 |
梁志刚 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2022-02-16至2025-02-15 | - | 46.6万 | 2022-03-03 |
梁枫 | 独立董事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-02-16至2025-02-15 | - | - | 2022-02-16 |
彭维香 | 监事会主席 | 高中 | 女 | 42 | 2018-05-17至2025-02-15 | - | - | 2022-03-03 |
胡玉婷 | 监事 | 本科 | 女 | 44 | 2023-01-05至2025-02-15 | - | - | 2023-01-05 |
赵亚芬 | 职工监事 | 初中 | 男 | 37 | 2016-02-28至2025-02-15 | - | 27.6万 | 2022-02-16 |
唐爱萍 | 财务总监 | 大专 | 女 | 41 | 2016-02-28至2025-02-15 | - | - | 2022-03-03 |
黄静 | 董事会秘书,副总经理 | 大专 | 女 | 46 | 2016-10-24至2025-02-15 | - | 114.7万 | 2022-03-03 |
评论