三门三友科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴用 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 62 | 2015-07-18至2024-07-29 | 45.00万 | 3586万 | 2021-08-02 |
吴俊义 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2015-07-18至2024-07-29 | 45.00万 | 2355万 | 2021-08-02 |
李彩球 | 董事 | 高中 | 女 | 62 | 2015-07-18至2024-07-29 | 18.00万 | 1404万 | 2021-08-02 |
陈顺保 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2015-07-18至2024-07-29 | 39.00万 | 70万 | 2021-08-02 |
王绪强 | 独立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2020-04-16至2024-07-29 | 6.000万 | - | 2021-08-02 |
张彦周 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2020-04-16至2024-07-29 | 6.000万 | - | 2021-08-02 |
龚力 | 董事 | 大专 | 男 | 38 | 2023-12-15至2024-07-29 | 22.40万 | 4.762万 | 2023-12-18 |
马可一 | 独立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2021-08-30至2024-07-29 | 6.000万 | - | 2021-08-30 |
毛玲丽 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 36 | 2015-07-18至2024-07-29 | 9.100万 | 2.7万 | 2021-08-02 |
梅盼盼 | 监事 | 大专 | 女 | 40 | 2017-02-28至2024-07-29 | 6.600万 | - | 2021-08-02 |
何巧芝 | 职工监事 | 大专 | 女 | 38 | 2015-07-18至2024-07-29 | 8.500万 | 2.025万 | 2021-08-02 |
梁建明 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 56 | 2015-07-18至2024-07-29 | 39.00万 | 71.01万 | 2021-08-02 |
评论
三友控股集团有限公司
塑料制品、棉纱、服装、摩托车零部件、汽车零配件、电机、汽油机、发电机、水泵、模具、纺织机械器材制造;摩托车、机电设备、金属材料(不含贵金属)、通讯器材(不含无线)、化工原料(不含危险化学品及易制毒物品
三友控股集团有限公司
0
北京三友创美饲料科技股份有限公司
北京三友创美饲料科技股份有限公司(曾用名:北京三友创美饲料科技有限公司),成立于2002年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2140.45万人民币,超过了94%的北
北京三友创美饲料科技股份有限公司
0
三友
成立于1994年,日本仲吉商事株式会社旗下,知名全竹家居用品品牌,生产加工各类竹餐具等低碳环保产品,主要销往日本、美国、欧盟等国家和地区南昌三友实业有限公司成立于1994年,是外商独资企业。公司于20
三友
0
武汉友芝友医疗科技股份有限公司
武汉友芝友医疗科技股份有限公司(曾用名:武汉友芝友医疗科技有限公司),成立于2011年,友芝友实业集团成员,位于湖北省武汉市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本3623.1884万人民
武汉友芝友医疗科技股份有限公司
0