康达新材料(集团)股份有限公司主要成员
一共
20个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王建祥 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 55 | 2019-02-14 至 2025-02-10 | 128.0万 | - | 2022-02-14 |
邱军 | 董事 | 博士 | 男 | 55 | 2023-05-29 至 2025-02-10 | 4.670万 | - | 2023-05-30 |
肖国兴 | 独立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2023-05-09 至 2025-02-10 | 4.670万 | - | 2023-05-10 |
李静 | 独立董事 | 本科 | 女 | 58 | 2023-05-09 至 2025-02-10 | 4.670万 | - | 2023-05-10 |
江朝抒 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2023-05-09 至 2025-02-10 | 4.670万 | - | 2023-05-10 |
姚其胜 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2010-08-06 至 2025-02-10 | 90.00万 | 90.96万 | 2022-02-14 |
宋兆庆 | 董事,副总经理,财务总监 | - | 男 | 54 | 2019-02-14 至 2025-02-10 | 70.00万 | - | 2023-04-15 |
刘丙江 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2019-02-14 至 2025-02-10 | 70.00万 | - | 2022-02-14 |
程树新 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2019-02-14 至 2025-02-10 | 70.00万 | - | 2022-02-14 |
黄让南 | 董事 | - | 男 | 70 | 2022-02-11 至 2025-02-10 | 60.00万 | - | 2022-02-12 |
张姗姗 | 独立董事 | 博士 | 女 | 35 | 2022-02-11 至 2025-02-10 | 8.000万 | - | 2022-02-12 |
范宏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2021-01-08 至 2025-02-10 | 8.000万 | - | 2022-02-12 |
杨军 | 董事 | 博士 | 男 | 65 | 2023-05-09 至 2025-02-10 | 4.670万 | - | 2023-05-10 |
刘占成 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 38 | 2022-02-12 至 2025-02-10 | 0.00 | - | 2022-02-14 |
刘君 | 监事 | 本科 | 女 | 45 | 2022-02-11 至 2025-02-10 | 55.00万 | - | 2022-02-12 |
赵有中 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 44 | 2019-08-16 至 2025-02-10 | 52.15万 | - | 2022-02-12 |
沈一涛 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 36 | 2016-12-23 至 2025-02-10 | 40.00万 | - | 2022-02-14 |
於亚丰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2016-12-23 至 2025-02-10 | 75.00万 | - | 2022-02-14 |
陆巍 | 常务副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2023-04-13 至 2025-02-10 | 80.00万 | 109.3万 | 2023-04-15 |
王志华 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-06-05 至 2025-02-10 | 75.00万 | - | 2022-02-14 |
评论