北京思特奇信息技术股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴飞舟 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-03-21至2025-04-28 | 96.63万 | 5818万 | 2022-05-20 |
张权利 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 78 | 2022-04-29至2025-04-28 | 18.00万 | - | 2022-04-29 |
刘学杰 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
王德明 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2016-03-21至2025-04-28 | 35.68万 | - | 2022-04-29 |
李锡亮 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
夏勤 | 董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
唐国琼 | 独立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2019-06-11至2025-04-28 | 18.00万 | - | 2022-04-29 |
赵德武 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2024-04-01至2025-04-28 | - | - | 2024-04-01 |
孙永胜 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 59 | 2016-03-21至2025-04-28 | 39.00万 | 25.26万 | 2022-05-20 |
张健 | 监事 | 硕士 | 男 | 41 | 2019-06-11至2025-04-28 | 12.00万 | - | 2022-04-29 |
廉慧 | 职工监事 | 本科 | 男 | 43 | 2024-03-14至2025-04-28 | 33.47万 | 1.557万 | 2024-03-15 |
张景松 | 职工监事 | 大专 | 男 | 51 | 2016-03-18至2025-04-28 | 31.69万 | 40.95万 | 2022-04-29 |
王晓燕 | 研发总监 | 硕士 | 女 | 55 | 2024-04-02至2025-04-28 | - | - | 2024-04-02 |
咸海丰 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 54 | 2016-03-21至2025-04-28 | 73.09万 | 34.08万 | 2022-05-20 |
张美珩 | 人力资源总监 | 本科 | 女 | 51 | 2024-04-02至2025-04-28 | 47.22万 | 1285 | 2024-04-02 |
臧辉 | 董事长助理 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-04-02至2025-04-28 | - | - | 2024-04-02 |
顾宝军 | 董事长助理 | 硕士 | 男 | 48 | 2024-04-02至2025-04-28 | - | - | 2024-04-02 |
评论
思特奇SI-TECH
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称:思特奇;股票代码:300608.SZ)成立于1995年,是中国IT行业发展和变革的积极参与者和贡献者,是国内先进的ICT(信息通信技术)基础设施及软件产品、行
思特奇SI-TECH
0
奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司
许可项目:第一类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨
奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司
0