吉林高速公路股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋涛 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-05-09至2026-05-08 | 0.00 | - | 2023-05-10 |
刘先福 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 60 | 2016-09-26至2026-05-08 | 0.00 | - | 2023-05-10 |
鲁明威 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-05-09至2026-05-08 | 19.80万 | - | 2023-08-23 |
梁开宇 | 董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2023-05-09至2026-05-08 | 18.22万 | - | 2023-05-10 |
林建忠 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2023-05-09至2026-05-08 | 5.710万 | - | 2023-05-10 |
房绍坤 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2023-05-09至2026-05-08 | 5.710万 | - | 2023-05-10 |
战国义 | 独立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2020-01-07至2026-05-08 | 8.570万 | - | 2023-05-10 |
冯秀明 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 60 | 2019-01-11至2026-05-08 | 42.67万 | - | 2023-05-10 |
姜越 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2016-04-26至2026-05-08 | 0.00 | - | 2023-05-10 |
张建华 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-01-08至2026-05-08 | 24.28万 | - | 2023-05-10 |
隋庆 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 52 | 2019-12-19至2026-05-08 | 42.83万 | - | 2023-05-10 |
王鹏 | 副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2023-05-09至2026-05-08 | 20.02万 | - | 2023-05-10 |
评论