宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潘旋 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 54 | 2015-10-15至2025-01-08 | - | 388.2万 | 2022-01-17 |
马军利 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 50 | 2015-10-15至2025-01-08 | - | - | 2022-01-17 |
刘殿颖 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2015-10-15至2025-01-08 | - | - | 2022-01-17 |
王建国 | 董事 | 本科 | 男 | 33 | 2019-01-09至2025-01-08 | - | - | 2022-01-10 |
许蔓 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | - | 女 | 34 | 2020-09-14至2025-01-08 | - | - | 2022-01-17 |
李晓峰 | 监事会主席 | - | 男 | 52 | 2019-01-17至2025-01-08 | 0.00 | - | 2022-01-17 |
何晓冲 | 监事 | 本科 | 女 | 38 | 2022-01-09至2025-01-08 | - | - | 2022-01-10 |
赵雅凯 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-05-25至2025-01-08 | - | - | 2023-05-26 |
评论