浙江尊荣千想传媒股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许征 | 董事长,董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-11-23至2024-12-30 | - | 800万 | 2021-12-31 |
项靖洁 | 董事 | 硕士 | 女 | 57 | 2015-11-23至2024-12-30 | - | - | 2021-12-31 |
范昀 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2015-11-23至2024-12-30 | 0.00 | - | 2021-12-31 |
范里雁 | 董事 | 本科 | 女 | 55 | 2018-07-09至2024-12-30 | 0.00 | - | 2021-12-31 |
胡立胜 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2021-08-05至2024-12-30 | - | - | 2024-01-09 |
翁法兰 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 45 | 2015-11-23至2024-12-30 | - | - | 2021-12-31 |
洪彩建 | 监事 | 大专 | 男 | 35 | 2015-11-23至2024-12-30 | - | - | 2021-12-31 |
林颖墨 | 职工监事 | - | 女 | 49 | 2021-12-31至2024-12-30 | - | - | 2021-12-31 |
章月华 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 42 | 2020-08-28至2024-12-30 | - | - | 2021-12-31 |
评论