东阳青雨传媒股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张静 | 董事长,董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 58 | 2011-10-25至今 | - | 2757万 | 2024-04-29 |
张宏震 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2011-10-25至2027-04-25 | - | 2503万 | 2024-04-29 |
姜伟 | 董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2011-10-25至2027-04-25 | 0.00 | 481.3万 | 2024-04-29 |
李德 | 董事 | - | 男 | 53 | 2018-06-26至2027-04-25 | - | 5万 | 2024-04-29 |
印强 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 42 | 2023-03-24至2027-04-25 | - | - | 2024-04-29 |
刘保华 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 61 | 2021-04-13至今 | - | 50万 | 2024-04-29 |
查王方博 | 监事 | 本科 | 男 | 30 | 2024-04-26至2027-04-25 | - | - | 2024-04-29 |
雷云华 | 职工监事 | - | 男 | 53 | 2018-06-15至2027-04-25 | - | 3万 | 2024-03-29 |
张玮 | 副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2011-10-25至今 | - | 63.7万 | 2021-04-15 |
评论