江苏申达检验股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈伟达 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | 1100万 | 2024-01-15 |
单大伟 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | - | 2023-11-10 |
郭建琴 | 董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | 929.1万 | 2023-11-10 |
郭玉锋 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | 415.7万 | 2023-11-10 |
周小龙 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2024-01-31至2026-03-30 | - | - | 2024-01-31 |
马晓娟 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 39 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | - | 2023-11-10 |
郑金花 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | - | 2023-11-10 |
施孟颖 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | - | 2023-11-10 |
陈磊 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 42 | 2023-03-31至2026-03-30 | - | - | 2023-11-10 |
韩勇 | 副总经理 | 本科 | 男 | 68 | 2023-04-01至2026-03-30 | - | - | 2023-11-10 |
钱常川 | 副总经理 | 本科 | 男 | 62 | 2022-04-01至2026-03-30 | - | - | 2023-11-10 |
评论