芒果超媒股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡怀军 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-01-31 至 今 | 0.00 | - | 2023-02-01 |
宋子超 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2023-02-21 至 今 | 0.00 | - | 2023-02-22 |
钟洪明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2017-06-14 至 今 | 22.00万 | - | 2021-05-22 |
刘煜辉 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2019-01-08 至 今 | 22.00万 | - | 2021-05-22 |
肖星 | 独立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2019-01-08 至 今 | 22.00万 | - | 2021-05-22 |
杨贇 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-02-21 至 今 | 0.00 | 1500 | 2023-02-22 |
梁德平 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-02-21 至 今 | 500.0万 | - | 2023-02-22 |
彭建 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2022-05-19 至 今 | 0.00 | - | 2022-05-20 |
方菲 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 39 | 2023-02-27 至 今 | 450.0万 | - | 2023-02-28 |
张尚斌 | 监事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-02-21 至 今 | 244.8万 | - | 2023-02-22 |
谢绍强 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2022-09-07 至 今 | 280.0万 | - | 2022-09-09 |
张志红 | 董事会秘书,副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-07-25 至 今 | 400.0万 | - | 2023-07-26 |
周海 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-01-31 至 今 | 400.0万 | - | 2023-02-01 |
申亚东 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2022-07-04 至 今 | 256.0万 | - | 2022-07-05 |
罗泽军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2022-07-04 至 今 | 256.0万 | - | 2022-07-05 |
郑华平 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2018-08-16 至 今 | 450.0万 | - | 2021-07-06 |
评论