广州绿石碳科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨琪珊 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 49 | 2016-06-13至2025-07-20 | - | 992.1万 | 2022-07-21 |
陈启林 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2016-06-13至2025-07-20 | - | 78.61万 | 2022-07-21 |
夏磊 | 董事 | 硕士 | 男 | 35 | 2017-03-29至2025-07-20 | - | - | 2022-07-21 |
吴丝 | 董事 | 硕士 | 女 | 45 | 2016-06-13至2025-07-20 | 0.00 | 45万 | 2022-07-21 |
赵欢 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2016-06-13至2025-07-20 | 0.00 | 16.35万 | 2022-07-21 |
刘慧 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 41 | 2016-06-13至2025-07-20 | - | - | 2022-07-21 |
刘玉华 | 监事 | - | 女 | 61 | 2017-05-15至2025-07-20 | 0.00 | - | 2022-07-21 |
刘秋艳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 37 | 2022-07-21至2025-07-20 | - | - | 2022-07-21 |
董秋辉 | 董事会秘书,财务总监 | 大专 | 女 | 45 | 2018-08-22至2025-07-20 | - | - | 2022-07-21 |
评论