德中(天津)技术发展股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡宏宇 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 68 | 2015-11-27至2025-03-27 | - | 1118万 | 2022-04-08 |
花樑 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-04-08至2025-03-27 | 0.00 | 800万 | 2022-04-08 |
LotharKlein | 董事 | 硕士 | 男 | 66 | 2015-11-27至2025-03-27 | - | - | 2022-03-28 |
杨赫 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2015-11-27至2025-03-27 | - | 527.1万 | 2022-04-08 |
刘会艳 | 董事 | 硕士 | 女 | 52 | 2018-12-27至2025-03-27 | - | 53.36万 | 2022-04-08 |
任志旺 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 57 | 2018-12-27至2025-03-27 | - | - | 2022-04-08 |
郝建芳 | 监事 | 硕士 | 女 | 34 | 2021-02-24至2025-03-27 | - | - | 2022-03-28 |
于跃欣 | 职工监事 | 本科 | 女 | 55 | 2018-12-12至2025-03-27 | - | - | 2022-03-11 |
高红霞 | 财务总监 | 本科 | 女 | 43 | 2021-02-09至2025-03-27 | - | 6万 | 2022-04-08 |
洪少彬 | 运营总监 | 硕士 | 男 | 41 | 2017-04-19至2025-03-27 | - | 27.15万 | 2022-04-08 |
张卓 | 销售总监 | 硕士 | 男 | 37 | 2021-02-09至2025-03-27 | - | 6.301万 | 2022-04-08 |
沈琛 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 41 | 2021-02-09至2025-03-27 | - | 3万 | 2022-04-08 |
评论