广东嘉骏森林股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢展鸿 | 董事长,董事 | 高中 | 男 | 58 | 2018-03-26至今 | - | - | 2024-05-22 |
卢梓程 | 董事,总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 31 | 2018-03-26至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
郭剑华 | 董事 | 高中 | 女 | 54 | 2018-12-17至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
蔡广荣 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 43 | 2020-12-21至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
卢程骏 | 董事 | - | - | - | 2024-05-22至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
胡锦棠 | 监事会主席 | - | 男 | 41 | 2021-04-21至今 | - | - | 2024-04-08 |
刘焯文 | 监事 | 本科 | 男 | 56 | 2024-05-22至2027-05-21 | - | 200万 | 2024-05-22 |
蓝慧珊 | 监事 | - | - | - | 2024-05-22至2027-05-21 | - | - | 2024-05-22 |
评论