山东明大化学科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成其明 | 董事长,董事 | 高中 | 男 | 60 | 2016-04-01至2026-03-09 | - | 4189万 | 2023-03-10 |
庞勇汉 | 董事 | 高中 | 男 | 41 | 2016-04-01至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
李银环 | 董事 | 高中 | 女 | 60 | 2016-04-01至2026-03-09 | - | 4503万 | 2023-03-10 |
李盼盼 | 董事,副总经理 | 高中 | 女 | 37 | 2016-04-01至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
刘瑞营 | 董事 | 初中 | 男 | 46 | 2016-04-01至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
乌景官 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 39 | 2016-04-01至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
韩阳阳 | 监事 | 大专 | 女 | 37 | 2016-04-01至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
武庆玲 | 职工监事 | 大专 | 女 | 38 | 2020-05-15至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
王雪琳 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 42 | 2019-06-25至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
路怀印 | 总经理 | 中专 | 男 | 48 | 2018-03-23至2026-03-09 | - | - | 2023-03-10 |
评论