兰州庄园牧场股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨毅 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 38 | 2024-05-20至2027-05-19 | 48.05万 | - | 2024-05-21 |
马铁民 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
魏红兵 | 董事,副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 45 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
王志远 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
范仲林 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
孙勇 | 独立董事 | 本科 | 男 | 57 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
梁琪 | 独立董事 | 博士 | 女 | 55 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
王海鹏 | 独立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-06-29至2027-05-19 | 3.500万 | - | 2024-05-21 |
马红富 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2018-03-26至2027-05-19 | 59.14万 | 3220万 | 2024-05-21 |
杨杰 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
董萍 | 职工监事 | 本科 | 女 | 50 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
杜魏 | 职工监事 | 本科 | 女 | 47 | 2011-04-06至2027-05-19 | 22.46万 | - | 2024-05-21 |
赵超越 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 34 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
蔡磊 | 副总经理 | - | 男 | 46 | 2024-05-20至2027-05-19 | - | - | 2024-05-21 |
张骞予 | 副总经理,联席公司秘书 | 本科 | 女 | 44 | 2024-05-20至2027-05-19 | 56.23万 | - | 2024-05-21 |
评论
正宗兰州拉面(幸福庄园店)
地址黑龙江省/绥化市/肇东市/师范路十五道街幸福庄园17号商服(小山洞烤骨头旁边)人均暂无菜系快餐简餐电话暂无营业时间营业中07:00-00:00
正宗兰州拉面(幸福庄园店)
0
兰州电机股份有限公司
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
兰州电机股份有限公司
0
兰州助剂厂股份有限公司
许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);装卸搬运;货物进出口
兰州助剂厂股份有限公司
0