时代出版传媒股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董磊 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-12-06至2026-01-10 | 0.00 | - | 2023-01-12 |
郑可 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2019-03-15至2026-01-10 | 0.00 | - | 2023-01-12 |
李仕兵 | 董事,董事会秘书 | 博士 | 男 | 54 | 2023-01-11至2026-01-10 | 46.50万 | - | 2023-01-12 |
丁凌云 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-01-11至2026-01-10 | 58.72万 | - | 2023-01-12 |
薛冰 | 职工董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2023-01-11至2026-01-10 | 51.39万 | - | 2023-01-12 |
伍传平 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2023-01-11至2026-01-10 | 0.00 | - | 2023-01-12 |
周展 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-01-11至2026-01-10 | 0.00 | - | 2023-01-12 |
孟枫平 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 55 | 2023-01-11至2026-01-10 | 0.00 | - | 2023-01-12 |
潘振球 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 60 | 2017-03-22至2026-01-10 | 49.69万 | - | 2023-01-12 |
孙继东 | 监事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-01-11至2026-01-10 | 20.08万 | - | 2023-01-12 |
田龙 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-01-11至2026-01-10 | 40.94万 | - | 2023-01-12 |
桂宾 | 副总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2023-01-11至2026-01-10 | 51.15万 | - | 2023-01-12 |
张堃 | 副总经理,副总编辑 | 本科 | 女 | 53 | 2023-01-11至2026-01-10 | 57.81万 | - | 2023-01-12 |
评论