江苏耐维思通科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐海娣 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 女 | 45 | 2015-11-03至2024-10-27 | - | 578.1万 | 2021-10-28 |
许杨杨 | 董事 | 本科 | 男 | 32 | 2021-10-28至2024-10-27 | - | - | 2021-10-28 |
李小卡 | 董事,财务总监 | 本科 | 女 | 38 | 2021-10-28至2024-10-27 | - | - | 2021-10-28 |
包剑峰 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2020-07-30至2024-10-27 | - | - | 2021-10-28 |
赵钰 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 38 | 2021-10-28至2024-10-27 | - | - | 2021-10-28 |
李飞 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 39 | 2018-06-13至2024-10-27 | - | - | 2021-10-28 |
姚敏 | 监事 | 大专 | 男 | 38 | 2015-11-03至2024-10-27 | - | - | 2021-10-28 |
赵海镔 | 职工监事 | - | 男 | 36 | 2021-06-01至2024-10-27 | - | - | 2021-10-28 |
评论