云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈登喜 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 64 | 2016-10-28至今 | - | 686.8万 | 2019-10-29 |
李卫春 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-10-28至今 | - | 2561万 | 2019-10-29 |
谭芳洁 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 大专 | 女 | 38 | 2016-10-28至今 | - | 16万 | 2019-10-29 |
杨韩所 | 董事,副总经理 | - | 男 | 52 | 2016-10-28至今 | - | 522.4万 | 2019-10-29 |
张春萍 | 董事 | 大专 | 女 | 60 | 2016-10-28至今 | - | 86万 | 2019-10-29 |
杨勇 | 独立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2020-10-27至今 | - | - | 2020-10-29 |
和国忠 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2020-10-27至今 | - | - | 2020-10-29 |
赵振军 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2018-04-16至今 | - | - | 2019-10-29 |
李玉香 | 监事 | 本科 | 女 | 38 | 2021-01-08至今 | - | - | 2021-01-11 |
李文圣 | 职工监事 | 中专 | 男 | 45 | 2016-10-28至今 | - | - | 2019-10-29 |
李成江 | 财务负责人 | 大专 | 男 | 49 | 2016-10-28至今 | - | 6万 | 2019-10-29 |
和际春 | 总工程师 | - | 男 | 46 | 2016-10-28至今 | - | 322.1万 | 2019-10-29 |
评论