上海海立(集团)股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董鑑华 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2017-12-12至2026-08-17 | - | - | 2023-08-22 |
缪骏 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2023-02-20至2026-08-17 | 99.60万 | - | 2023-08-22 |
李轶龙 | 董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-08-18至2026-08-17 | 67.72万 | 12.58万 | 2023-08-19 |
童丽萍 | 董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2023-08-18至2026-08-17 | - | - | 2023-08-19 |
谷峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-08-18至2026-08-17 | 6.070万 | - | 2023-08-19 |
马钧 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-08-18至2026-08-17 | 6.070万 | - | 2023-08-19 |
丁国良 | 董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-08-31至2026-08-17 | 14.74万 | - | 2023-08-19 |
李春荠 | 董事 | 硕士 | 女 | 41 | 2020-08-31至2026-08-17 | - | - | 2023-08-19 |
王玉 | 独立董事 | 博士 | 女 | 71 | 2020-08-31至2026-08-17 | 14.74万 | - | 2023-08-19 |
郭浩环 | 监事长 | - | 女 | 44 | 2023-05-19至2026-08-17 | - | - | 2023-08-22 |
忻怡 | 监事 | 本科 | 女 | 48 | 2016-06-17至2026-08-17 | 52.29万 | 2200 | 2023-08-19 |
孙珺 | 职工监事 | 本科 | 女 | 51 | 2023-08-18至2026-08-17 | 59.64万 | 9.28万 | 2023-08-09 |
袁苑 | 副总经理,财务负责人 | 硕士 | 女 | 47 | 2018-04-11至2026-08-17 | 91.65万 | 18.36万 | 2023-08-22 |
罗敏 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 49 | 2011-12-31至2026-08-17 | 91.65万 | 23.68万 | 2023-08-22 |
崔荣生 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-08-18至2026-08-17 | 35.79万 | 13.92万 | 2023-08-22 |
朱浩立 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-07-16至2026-08-17 | 92.73万 | 13.34万 | 2023-08-22 |
陆海峰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2022-08-01至2026-08-17 | 150.0万 | - | 2023-08-22 |
评论
上海海立(集团)股份有限公司
上海海立(集团)股份有限公司(曾用名:上海冰箱压缩机股份有限公司),成立于1993年,上海电气控股集团成员,位于上海市,是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本107776.9006万人民币
上海海立(集团)股份有限公司
0
上海海立(集团)股份有限公司
公司简介
海立股份于1992年和1993年分别在上海证券交易所发行A、B股,是全球领先的白色家电和新能源汽车核心零部件及冷暖关联产品研发制造商,拥有 “冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大产业板块。公司在中国、日本、美国、泰国、马来西亚、印度、韩国、德国、英国、西班牙、印度尼西亚等12
上海海立(集团)股份有限公司
0
上海海立集团资产管理有限公司
统一社会信用代码913101101332016319法定代表人罗敏注册资本16095.5688万人民币成立日期1995-08-03企业类型有限责任公司(外商投资企业法人独资)人员规模20-99人登记状
上海海立集团资产管理有限公司
0
海立股份上海海立(集团)股份有限公司2001年中期报告
上海海立(集团)股份有限公司2001年中期报告 2001-06-30 14:03 上海海立(集团)股份有限公司2001年中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会计报告未经审计。
上海海立(集团)股份有限公司
0
上海海立国际贸易有限公司
统一社会信用代码9131011575572738XQ法定代表人袁苑注册资本1600万人民币成立日期2003-10-28企业类型有限责任公司(外商投资企业法人独资)人员规模100-499人登记状态存续工
上海海立国际贸易有限公司
0
上海海立铸造有限公司
统一社会信用代码913101161342318759法定代表人缪剑晖注册资本4070万人民币成立日期1990-10-12企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号310
上海海立铸造有限公司
0