浙江仓谷数字技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱澋阳 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2023-03-14至2024-08-11 | - | - | 2023-03-15 |
徐登辉 | 董事 | 初中 | 男 | 40 | 2023-09-15至2024-08-11 | - | - | 2023-09-15 |
叶喜标 | 董事 | 大专 | 男 | 50 | 2023-09-15至2024-08-11 | - | - | 2023-09-15 |
宋学艳 | 董事 | 本科 | 女 | 37 | 2023-09-15至2024-08-11 | - | - | 2023-09-15 |
郭高英 | 董事 | 大专 | 女 | 42 | 2023-01-12至2024-08-11 | - | - | 2023-01-13 |
吕萍 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 36 | 2023-01-12至2024-08-11 | - | - | 2023-01-13 |
江丹铖 | 监事 | 大专 | 男 | 40 | 2023-01-12至2024-08-11 | - | - | 2023-01-13 |
杨智 | 职工监事 | 大专 | 男 | 38 | 2023-03-14至2024-08-11 | - | - | 2023-03-15 |
李慧英 | 财务负责人 | - | - | - | 2024-04-01至2024-08-11 | - | - | 2024-04-01 |
潘敏 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 24 | 2023-09-25至2024-08-11 | - | - | 2023-09-25 |
评论