绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郝玮 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 43 | 2020-04-07 至 2024-08-23 | - | - | 2021-08-25 |
吴明勇 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2018-08-26 至 2024-08-23 | - | - | 2021-08-25 |
王东冬 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2018-08-26 至 2024-08-23 | 0.00 | - | 2021-08-25 |
罗娅辉 | 董事 | 本科 | 女 | 37 | 2021-08-24 至 2024-08-23 | - | - | 2021-08-25 |
胡中成 | 董事 | 大专 | 男 | 56 | 2024-01-24 至 2024-08-23 | - | - | 2024-01-24 |
蒋艾芮 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 49 | 2022-05-26 至 2024-08-23 | - | - | 2022-05-27 |
赵林 | 监事 | 大专 | 女 | 32 | 2018-08-26 至 2024-08-23 | 0.00 | - | 2021-08-25 |
何小龙 | 职工监事 | 大专 | 男 | 54 | 2018-08-26 至 2024-08-23 | - | - | 2021-08-25 |
欧玲 | 董事会秘书,财务负责人 | 硕士 | 女 | 48 | 2020-09-18 至 2024-08-23 | - | - | 2021-08-25 |
段东辰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 39 | 2018-09-07 至 2024-08-23 | - | - | 2021-08-25 |
孙继旭 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-03-11 至 2024-08-23 | - | - | 2021-08-25 |
评论
绵阳市商业银行股份有限公司
统一社会信用代码91510000708925914M法定代表人何苗注册资本164400万人民币成立日期2000-09-25企业类型股份有限公司(非上市、国有控股)人员规模1000-9999人登记状态存
绵阳市商业银行股份有限公司
0
绵阳市商业银行股份有限公司
发展历程
绵阳市商业银行股份有限公司(4张)
2024年6月4日,国家金融监督管理总局四川监管局同意绵阳市商业银行股份有限公司修订后的公司章程。
经营指标
截至2020
绵阳市商业银行股份有限公司
0
重庆市汽车运输集团汽车驾驶培训有限公司
一级普通机动车驾驶员培训(C1),一级普通机动车驾驶员培训(C2),一级普通机动车驾驶员培训(B1),一级普通机动车驾驶员培训(B2),一级普通机动车驾驶员培训(A1),一级普通机动车驾驶员培训(A2
重庆市汽车运输集团汽车驾驶培训有限公司
0
北京北方汽车驾驶学校有限公司
机动车驾驶培训(一级普通(汽车))。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京北方汽车驾驶学校有限公司
0