江苏银珠集团海拜科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲其国 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 58 | 2016-11-05至2024-11-11 | - | - | 2021-11-12 |
李长新 | 董事 | 大专 | 男 | 56 | 2015-04-16至2024-11-11 | 0.00 | 51.6万 | 2021-11-12 |
谈恒智 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2015-04-16至2024-11-11 | 0.00 | - | 2021-11-12 |
李林 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2018-11-02至2024-11-11 | 0.00 | 51.6万 | 2021-11-12 |
陈茂华 | 董事 | 中专 | 男 | 56 | 2021-11-12至2024-11-11 | - | - | 2021-11-12 |
郑学文 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 53 | 2016-11-05至2024-11-11 | - | 16.33万 | 2021-11-12 |
孟庆兵 | 监事 | 大专 | 男 | 48 | 2018-11-02至2024-11-11 | - | - | 2021-11-12 |
李夫亮 | 职工监事 | 高中 | 男 | 40 | 2015-04-16至2024-11-11 | - | - | 2021-10-28 |
周萍 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 43 | 2016-06-06至2024-11-11 | - | - | 2021-11-12 |
胥勇 | 总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2023-09-18至2024-11-11 | - | - | 2023-09-18 |
蔡明 | 副总经理 | 高中 | 男 | 58 | 2015-04-16至2024-11-11 | - | - | 2021-11-12 |
陈太华 | 董事会秘书 | 大专 | 女 | 41 | 2015-04-16至2024-11-11 | - | - | 2021-11-12 |
评论