上海艾策通讯科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王勇 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2019-07-18至2025-07-17 | - | 557.1万 | 2022-08-22 |
刘文泉 | 董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2018-11-15至2025-07-17 | - | - | 2022-07-19 |
赵益 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2016-06-20至2025-07-17 | - | - | 2022-07-19 |
刘刚 | 董事 | 大专 | 男 | 49 | 2019-10-18至2025-07-17 | - | - | 2022-07-19 |
雷多 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 女 | 45 | 2016-06-20至2025-07-17 | - | 107.1万 | 2022-08-22 |
马毅 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 39 | 2016-06-20至2025-07-17 | - | - | 2022-08-22 |
杨彩萍 | 监事 | 大专 | 女 | 41 | 2016-06-20至2025-07-17 | - | - | 2022-07-19 |
杨鑫 | 职工监事 | 大专 | 男 | 34 | 2020-05-25至2025-07-17 | - | - | 2022-06-30 |
黄国勇 | 财务总监 | - | 男 | 59 | 2017-02-23至2025-07-17 | - | - | 2022-08-22 |
王卓 | 副总经理 | - | 男 | 38 | 2019-07-18至2025-07-17 | - | - | 2022-08-22 |
评论
上海艾策通讯科技股份有限公司
上海艾策通讯科技股份有限公司(曾用名:上海艾策通讯技术有限公司),成立于2007年,艾策通讯成员,位于上海市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本1157.0009万人民币,超过了93%
上海艾策通讯科技股份有限公司
0
上海艾可慕通讯科技有限公司
通讯科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软硬件开发,商务信息咨询,销售通讯设备、电子元件、计算机、软件及辅助设备(除计算
上海艾可慕通讯科技有限公司
0
上海艾耐基科技股份有限公司
上海艾耐基科技股份有限公司(曾用名:上海艾耐基新能源科技有限公司),成立于2005年,位于上海市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本800万人民币,超过了84%的上海市同行,实缴
上海艾耐基科技股份有限公司
0
上海艾力斯医药科技股份有限公司
上海艾力斯医药科技股份有限公司(曾用名:上海艾力斯医药科技有限公司),成立于2004年,位于上海市,是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本45000万人民币,实缴资本29325.0002万人民
上海艾力斯医药科技股份有限公司
0
上海利策科技股份有限公司
上海利策科技股份有限公司(曾用名:上海利策科技有限公司),成立于1996年,上海利策技开海洋科技成员,位于上海市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本4950万人民币,超过了96%的上海市同
上海利策科技股份有限公司
0