九江善水科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄国荣 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 48 | 2016-11-28至2025-12-05 | 105.6万 | 4001万 | 2022-12-06 |
阮环宇 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-12-06至2025-12-05 | 0.00 | 471万 | 2022-12-06 |
吴新艳 | 董事 | 大专 | 女 | 42 | 2016-11-28至2025-12-05 | 46.57万 | 2501万 | 2022-12-06 |
虞义华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2018-09-25至2025-12-05 | 8.400万 | - | 2022-12-06 |
黄连根 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-12-06至2025-12-05 | 50.46万 | - | 2022-12-06 |
吴亭亭 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2019-03-09至2025-12-05 | 59.36万 | - | 2022-12-06 |
李国平 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2018-09-25至2025-12-05 | 8.400万 | - | 2022-12-06 |
吴秀荣 | 董事,常务副总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2016-11-28至2025-12-05 | 90.59万 | 400万 | 2022-12-06 |
汪志刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2022-03-25至2025-12-05 | 8.400万 | - | 2022-12-06 |
柳艳清 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 51 | 2022-12-06至2025-12-05 | 78.39万 | - | 2022-12-06 |
陆顾林 | 监事 | 中专 | 女 | 41 | 2022-12-06至2025-12-05 | 24.50万 | - | 2022-12-06 |
张俊 | 职工监事 | 本科 | 男 | 36 | 2019-04-15至2025-12-05 | 16.18万 | - | 2022-11-18 |
游茂源 | 财务总监 | 本科 | 男 | 33 | 2022-10-26至2025-12-05 | 32.24万 | - | 2022-12-06 |
赵玉伟 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 54 | 2019-06-30至2025-12-05 | 48.27万 | - | 2022-12-06 |
评论