浙江新德意医疗科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张新民 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 61 | 2016-06-02至今 | - | 819万 | 2016-10-26 |
黄建华 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 68 | 2016-06-02至今 | - | 203.4万 | 2016-10-26 |
葛永定 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 54 | 2016-06-02至今 | - | 130万 | 2018-03-09 |
刘芳 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2016-06-02至今 | 0.00 | - | 2016-10-26 |
范华祥 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 67 | 2016-06-02至今 | - | 130万 | 2016-10-26 |
冯月明 | 监事会主席 | 初中 | 男 | 71 | 2016-06-02至今 | - | 160万 | 2016-10-26 |
王芳 | 监事 | 中专 | 女 | 33 | 2016-06-02至今 | 0.00 | - | 2016-10-26 |
施勤慧 | 职工监事 | 初中 | 女 | 53 | 2016-06-02至今 | - | - | 2016-10-26 |
李渤 | 副总经理 | 大专 | 女 | 69 | 2017-07-04至今 | - | - | 2017-07-06 |
嵇海蓉 | 副总经理 | 大专 | 女 | 53 | 2016-06-02至今 | - | 130万 | 2016-10-26 |
评论