浙江云上文旅集团股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙晓东 | 董事长,董事,总裁 | 大专 | 男 | 46 | 2013-12-03至2025-12-25 | - | 1471万 | 2022-12-29 |
谢星 | 副董事长,董事 | - | 男 | 63 | 2019-12-29至2025-12-25 | 0.00 | - | 2022-12-29 |
丁颢 | 副总裁 | - | 男 | 42 | 2022-12-29至2025-12-25 | - | - | 2022-12-29 |
张宏伟 | 副总裁 | - | 男 | 48 | 2019-12-29至2025-12-25 | - | 45万 | 2022-12-29 |
周云 | 副总裁 | - | 女 | 39 | 2022-12-29至2025-12-25 | - | - | 2022-12-29 |
钱丹 | 董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2013-12-03至2025-12-25 | 0.00 | 422.2万 | 2022-12-26 |
张志新 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-09-25至2025-12-25 | - | - | 2022-12-26 |
江红梅 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 54 | 2022-12-26至2025-12-25 | - | 27.6万 | 2022-12-29 |
李扬 | 监事会主席 | - | 男 | 38 | 2022-12-29至2025-12-25 | - | - | 2022-12-29 |
王亮 | 监事 | 大专 | 男 | 45 | 2022-12-26至2025-12-25 | - | - | 2022-12-26 |
钱璐 | 职工监事 | - | - | - | 2022-12-26至2025-12-25 | - | - | 2022-12-09 |
黄法 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2022-12-29至2025-12-25 | - | - | 2022-12-29 |
评论