上海大智慧股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张志宏 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 63 | 2018-05-30至2025-02-16 | 130.0万 | 5124万 | 2022-02-18 |
张思坚 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2021-10-18至2025-02-16 | 12.00万 | - | 2022-02-18 |
方国兵 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2022-03-14至2025-02-16 | 12.00万 | - | 2022-03-15 |
陈志 | 董事,财务总监 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-01-28至2025-02-16 | 119.0万 | 23万 | 2022-02-18 |
汪勤 | 董事 | 本科 | 男 | 63 | 2017-08-09至2025-02-16 | 0.00 | 45万 | 2022-02-18 |
蒋军 | 董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-02-17至2025-02-16 | 0.00 | - | 2022-02-18 |
翟振明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-02-17至2025-02-16 | 12.00万 | - | 2022-02-18 |
章新甫 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 57 | 2019-01-28至2025-02-16 | 88.00万 | - | 2022-02-18 |
夏强 | 监事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-02-17至2025-02-16 | 26.91万 | - | 2022-02-18 |
董琳娜 | 职工监事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-02-17至2025-02-16 | 17.80万 | - | 2022-02-18 |
申健 | 副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2023-08-24至2025-02-16 | 126.6万 | 30万 | 2023-08-25 |
方涛 | 副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2017-09-18至2025-02-16 | 145.3万 | 30万 | 2022-02-18 |
申睿波 | 董事会秘书,副总经理 | 博士 | 男 | 40 | 2020-09-04至2025-02-16 | 120.0万 | 17万 | 2023-08-25 |
评论
上海大智慧股份有限公司
上海大智慧股份有限公司(曾用名:上海大智慧网络技术有限公司),成立于2000年,大智慧成员,位于上海市,是一家以从事互联网和相关服务为主的企业。企业注册资本201942.28万人民币,超过了99%的上
上海大智慧股份有限公司
0
上海大智慧软件开发有限公司
统一社会信用代码91310000785863462N法定代表人张志宏注册资本10000万人民币成立日期2006-02-23企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号310
上海大智慧软件开发有限公司
0
大智慧
大智慧是一家领先的金融信息服务商,用创新的产品和服务让人们的金融投资更高效。公司前身上海大智慧网络技术有限公司成立于2000年12月14日,2009年12月整体变更为股份有限公司—上海大智慧股份有限公
大智慧
0
上海大智慧信息科技有限公司
一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;广告发布;企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介
上海大智慧信息科技有限公司
0
大智慧沉香
国内知名的沉香香品品牌,致力于弘扬中国传统香道文化,专注于香品研发、生产和销售的大型制香企业,产品选用优质进口香原料,坚持采用窖藏工艺生产,主要有盘香/竹签香/塔香/香粉香块/香插香座/线香/香道用品
大智慧沉香
0