泰达长林管道科技(江西)股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李兆丰 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2021-03-24至2025-09-19 | 0.00 | - | 2023-08-28 |
宋新文 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2023-08-28至2025-09-19 | - | - | 2023-08-28 |
罗兆方 | 董事 | 本科 | 男 | 63 | 2016-10-06至2025-09-19 | 0.00 | - | 2022-09-21 |
陈洁 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2016-10-06至2025-09-19 | 0.00 | - | 2022-09-21 |
梁杰 | 董事 | 本科 | 女 | 53 | 2021-12-31至2025-09-19 | - | - | 2022-09-21 |
俞泓 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 61 | 2016-10-06至今 | 0.00 | - | 2022-09-21 |
伍生贵 | 监事 | 中专 | 男 | 60 | 2022-09-20至2025-09-19 | - | - | 2022-09-21 |
李全红 | 职工监事 | 本科 | 男 | 56 | 2022-09-05至2025-09-19 | - | - | 2022-09-05 |
张慧琦 | 财务总监 | 大专 | 女 | 61 | 2016-10-06至今 | - | - | 2019-09-27 |
尹文军 | 常务副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2023-08-28至2025-09-19 | - | - | 2023-08-28 |
俞国平 | 副总经理 | 大专 | 男 | 61 | 2016-10-06至今 | - | 70万 | 2019-09-27 |
郭民 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 46 | 2022-08-05至今 | - | - | 2022-08-08 |
评论