上海智通建设发展股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡继军 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 53 | 2014-06-27至2026-04-23 | - | 6788万 | 2023-04-24 |
张凌云 | 董事,总经理 | - | - | - | 2017-09-12至2026-04-23 | - | 1471万 | 2023-04-24 |
李庚书 | 董事 | 本科 | 男 | 64 | 2014-06-27至2026-04-23 | - | 16万 | 2023-04-24 |
胡继敏 | 董事 | 大专 | 女 | 48 | 2014-06-27至2026-04-23 | - | 28.8万 | 2023-04-24 |
陈伟明 | 董事 | 博士 | 男 | 58 | 2014-06-27至2026-04-23 | 0.00 | 5.76万 | 2023-04-24 |
张涵 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 35 | 2017-09-12至2026-04-23 | - | 11.53万 | 2023-04-24 |
周愉 | 监事 | 大专 | 男 | 28 | 2020-04-09至2026-04-23 | - | - | 2023-04-24 |
杨洋 | 监事 | 本科 | 男 | 34 | 2023-04-24至2026-04-23 | - | 4.631万 | 2023-04-24 |
沈炜钟 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 39 | 2023-04-24至2026-04-23 | - | - | 2023-04-24 |
黄理 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-04-24至2026-04-23 | - | - | 2023-04-24 |
姜鑫 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 41 | 2020-12-09至2026-04-23 | - | - | 2023-04-24 |
评论
智通建设
上海智通建设发展股份有限公司,是国内知名的大型综合工程咨询公司,控股的中外建工程管理有限公司以及中星联合咨询有限公司均为国内知名的大型工程咨询企业。公司拥有房屋建筑工程监理甲级、市政工程监理甲级、机电
智通建设
0
索通发展股份有限公司
索通发展股份有限公司(曾用名:临邑索通碳素有限公司),成立于2003年,索通发展成员,位于山东省德州市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本54084.6164万人民币,超过了9
索通发展股份有限公司
0
华体建设发展股份有限公司
一般项目:体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育场地设施工程施工;工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件
华体建设发展股份有限公司
0
金居建设发展股份有限公司
金居建设发展股份有限公司(曾用名:河南金居建设有限公司),成立于1996年,金居股份成员,位于河南省郑州市,是一家以从事房屋建筑业为主的企业。企业注册资本16219.632万人民币,超过了99%的河南
金居建设发展股份有限公司
0
上海实业发展股份有限公司
上海实业发展股份有限公司(曾用名:上海浦东不锈薄板股份有限公司),成立于1996年,上实发展成员,位于上海市,是一家以从事房地产业为主的企业。企业注册资本184456.2892万人民币,超过了99%的
上海实业发展股份有限公司
0
上海景泰建设股份有限公司
许可项目:建设工程施工;电气安装服务;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建筑智能化系统设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
上海景泰建设股份有限公司
0