珠海心游科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湛振阳 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2015-07-20至今 | - | - | 2015-11-26 |
陈广涛 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2015-07-20至今 | 0.00 | - | 2015-11-26 |
郎春晖 | 董事 | 硕士 | 女 | 55 | 2015-07-20至今 | 0.00 | - | 2015-11-26 |
高宁宁 | 董事 | 本科 | 男 | 67 | 2015-07-20至今 | - | - | 2015-11-26 |
王笑冰 | 董事 | 硕士 | 女 | 57 | 2015-07-20至今 | 0.00 | - | 2015-11-26 |
高峰 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 46 | 2016-08-15至今 | - | - | 2016-08-15 |
林莺 | 监事 | 硕士 | 女 | 45 | 2015-07-20至今 | 0.00 | - | 2015-11-26 |
杨鹏 | 职工监事 | 大专 | 男 | 37 | 2018-07-12至今 | - | - | 2018-07-12 |
张琳 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 43 | 2015-07-20至今 | - | - | 2015-11-26 |
陈雨明 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2018-05-30至今 | - | - | 2018-06-01 |
李成祥 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2015-07-20至今 | - | - | 2015-11-26 |
段炼 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2015-07-20至今 | - | - | 2015-11-26 |
评论
心游
珠海心游科技股份有限公司成立于2011年,是一家立足于大型精品游戏开发及整合运营能力,提供面向下一代游戏产品和周边增值服务,并拥有快速把握产品及用户能力的新生代运营研发一体化游戏公司。公司总部坐落于美
心游
0
珠海宜心家居有限公司
别称-统一社会信用代码91440400775094591U法定代表人缪稷辉注册资本2500万人民币成立日期2005-05-27高新技术企业是科技型中小企业是企业类型有限责任公司(中外合资)人员规模50
珠海宜心家居有限公司
0
珠海博雅科技股份有限公司
从事半导体芯片、集成电路芯片、智能卡设计、研发、半导体材料、多媒体软件、光电产品的批发(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项
珠海博雅科技股份有限公司
0
珠海泰坦科技股份有限公司
研究、制造和销售高频开关整流系统、电动汽车充电设备及管理系统、逆变电源系统、组合电气设备、工业过程自动化设备、直流开关柜、现场总线控制系统及仪表、成套设备安装、电动汽车充电站的建设及运营节能及新能源服
珠海泰坦科技股份有限公司
0