广州海格通信集团股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余青松 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-12-13至2025-12-12 | 266.0万 | 522.6万 | 2022-12-14 |
余少东 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-12-13至2025-12-12 | 0.00 | - | 2022-12-14 |
钟勇 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-12-13至2025-12-12 | 0.00 | - | 2022-12-14 |
刘运国 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2022-12-13至2025-12-12 | 8.000万 | - | 2022-12-14 |
韦岗 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2024-01-09至2025-12-12 | 0.00 | - | 2024-01-10 |
赵倩 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2023-12-22至2025-12-12 | 0.00 | - | 2023-12-23 |
李铁钢 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2019-12-10至2025-12-12 | 118.7万 | - | 2022-12-14 |
胡鹏翔 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2019-09-03至2025-12-12 | 8.000万 | - | 2022-12-14 |
杨文峰 | 董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2016-07-26至2025-12-12 | 0.00 | - | 2022-12-14 |
张晓莉 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 43 | 2022-12-13至2025-12-12 | 0.00 | - | 2022-12-14 |
陈荣 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-12-22至2025-12-12 | 0.00 | - | 2023-12-23 |
李强 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-12-18至2025-12-12 | 87.95万 | - | 2023-12-19 |
袁万福 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 53 | 2019-12-20至2025-12-12 | 84.00万 | - | 2022-12-14 |
喻斌 | 总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2024-05-06至2025-12-12 | - | - | 2024-05-07 |
邓珂 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-12-22至2025-12-12 | 131.1万 | - | 2023-12-23 |
曲焦 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-12-22至2025-12-12 | 122.0万 | - | 2022-12-14 |
毛赵建 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2020-12-30至2025-12-12 | 128.0万 | - | 2022-12-14 |
舒剑刚 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 41 | 2018-08-09至2025-12-12 | 82.00万 | - | 2022-12-14 |
评论