太仓兴宇印刷包装股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶建良 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 58 | 2022-02-16至2026-10-18 | - | 3199万 | 2023-10-19 |
陶圣叶 | 董事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-01-28至2026-10-18 | - | 166.6万 | 2023-10-19 |
陈黎忠 | 董事 | 初中 | 男 | 49 | 2014-10-20至2026-10-18 | - | - | 2023-10-19 |
黄建良 | 董事 | 初中 | 男 | 60 | 2014-10-20至2026-10-18 | - | - | 2023-10-19 |
浦振林 | 董事 | 初中 | 男 | 58 | 2014-10-20至2026-10-18 | - | - | 2023-10-19 |
张朵朵 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 28 | 2023-10-19至2026-10-18 | - | - | 2023-10-19 |
陈武兵 | 监事 | 初中 | 男 | 50 | 2014-10-20至2026-10-18 | - | - | 2023-10-19 |
邢杰 | 职工监事 | 大专 | 男 | 38 | 2020-10-09至2026-10-18 | - | - | 2023-09-28 |
杜李芳 | 董事会秘书,财务总监 | 大专 | 女 | 45 | 2014-10-20至2026-10-18 | - | - | 2023-10-19 |
周义磊 | 副总经理 | 高中 | 男 | 39 | 2019-01-28至2026-10-18 | - | - | 2023-10-19 |
评论
太仓兴宇印刷包装股份有限公司
太仓兴宇印刷包装股份有限公司(曾用名:太仓市兴宇塑料印刷包装有限公司),成立于2001年,位于江苏省苏州市,是一家以从事印刷和记录媒介复制业为主的企业。企业注册资本3366万人民币,超过了99%的江苏
太仓兴宇印刷包装股份有限公司
0
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司,成立于1993年,厦门威尔富成员,位于福建省厦门市,是一家以从事造纸和纸制品业为主的企业。企业注册资本123863.3499万人民币,超过了99%的福建省同行,实缴资本1
厦门合兴包装印刷股份有限公司
0
厦门合兴包装印刷股份有限公司
公司发展
公司已通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证,并以其优异的品质、完善的售前、售后服务;合理的价格、超前的环境意识,赢得了众多客户的信赖。
客户:DELL、柯达、厦华、A.0史密斯、伊利、白象、喜之郎、美的、冠捷
厦门合兴包装印刷股份有限公司
0
兴宇包装
太仓兴宇印刷股份有限公司于1999年成立,公司主营彩印包装箱及各类彩印制品。2006年在全厂员工的共同努力下,投资5000万元引进一套六色1.4米宽幅高堡印刷机、一套5色小全张三菱印刷机、一套进口全自
兴宇包装
0
溧阳市金宇包装印刷有限公司
出版物印刷、包装装璜印刷品印刷、其他印刷品印刷,不干胶、纸箱、丝网,设计、制作广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;包装
溧阳市金宇包装印刷有限公司
0
桂林市艺宇印刷包装有限公司
许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸
桂林市艺宇印刷包装有限公司
0
合肥合兴包装印刷有限公司
统一社会信用代码91340100678902518D法定代表人康春华注册资本1000万人民币成立日期2008-08-04企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态存
合肥合兴包装印刷有限公司
0