北京盈建科软件股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈岱林 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 75 | 2014-07-21至2026-09-07 | 108.4万 | 1335万 | 2023-09-08 |
陈璞 | 董事 | 博士 | 男 | 62 | 2016-01-23至2026-09-07 | 34.80万 | 121.8万 | 2023-09-08 |
任卫教 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2014-07-21至2026-09-07 | 79.09万 | 517.1万 | 2023-09-08 |
张凯利 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 70 | 2014-07-21至2026-09-07 | 51.41万 | 517.1万 | 2023-09-08 |
李保盛 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-09-08至2026-09-07 | 168.0万 | 29.95万 | 2023-09-08 |
王贤磊 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-09-08至2026-09-07 | 24.78万 | 20.26万 | 2023-09-08 |
李全旺 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2023-09-08至2026-09-07 | 3.760万 | - | 2023-09-08 |
叶林 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-09-08至2026-09-07 | 3.760万 | - | 2023-09-08 |
戴天婧 | 独立董事 | 博士 | 女 | 40 | 2023-09-08至2026-09-07 | 3.760万 | - | 2023-09-08 |
韩艳薇 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 47 | 2023-09-08至2026-09-07 | 43.43万 | 3.15万 | 2023-09-08 |
石乃千 | 监事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-09-08至2026-09-07 | 15.36万 | 1.96万 | 2023-09-08 |
王玲玲 | 职工监事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-09-08至2026-09-07 | 17.60万 | 5600 | 2023-09-08 |
刘海谦 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 48 | 2014-07-21至2026-09-07 | 61.61万 | 4.2万 | 2023-09-08 |
刘丽娟 | 人力资源总监 | 硕士 | 女 | 45 | 2024-05-20至2026-09-07 | - | - | 2024-05-21 |
贺秋菊 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 40 | 2017-01-18至2026-09-07 | 69.14万 | 2.8万 | 2023-09-08 |
评论
北京绿建软件股份有限公司
应用软件服务;技术开发;销售计算机、软件及辅助设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
北京绿建软件股份有限公司
0
北京安宁盈科软件系统技术有限公司
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品、日用品、零售电子产品、机械设备、通讯
北京安宁盈科软件系统技术有限公司
0
北京科蓝软件系统股份有限公司
北京科蓝软件系统股份有限公司(曾用名:北京科蓝软件系统有限公司),成立于1999年,科蓝软件成员,位于北京市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本46218.7116万人民币,超过
北京科蓝软件系统股份有限公司
0